根据党中央、国务院深化国有企业负责人薪酬制度改革有关要求和国务院国资委相关规定,现将中国石油化工集团有限公司负责人2017年度薪酬情况披露如下。
中国石油化工集团有限公司负责人2017年度薪酬情况 |
单位:人民币万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (3) | 2015年度 任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
应付薪酬 (1) | 其他货币性 收入 (2) |
戴厚良 | 党组成员 | 2008年6月-2016年5月 | 74.5 | 0.2
(院士津贴) | 14.06 | 16.90 | 否 | 0 |
总经理、董事、党组副书记 | 2016年5月-2018年7月 |
董事长、党组书记 | 2018年7月-至今 |
李云鹏 | 党组副书记、副总经理 | 2017年2月-至今 | 54.35 | 0 | 11.83 | 0 | 否 | 0 |
蒋亮平 | 党组成员、党组纪检组组长 | 2016年12月-至今 | 65.95 | 0 | 14.06 | 0 | 否 | 0 |
马永生 | 副总经理 | 2015年12月-2017年1月 | 65.22 | 1.2
(院士津贴) | 14.06 | 0 | 否 | 0 |
党组成员、副总经理 | 2017年1月-至今 |
赵 东 | 党组成员、总会计师 | 2016年11月-至今 | 65.22 | 0 | 14.06 | 0 | 否 | 0 |
凌逸群 | 副总经理 | 2017年3月-至今 | 49.06 | 0 | 10.71 | 0 | 否 | 0 |
刘中云 | 副总经理 | 2017年3月-至今 | 48.92 | 0 | 10.71 | 0 | 否 | 0 |
李 勇 | 副总经理 | 2017年3月-至今 | 49.02 | 0 | 10.71 | 0 | 否 | 0 |
王玉普 | 原董事长、党组书记 | 2015年4月-2017年9月 | 55.88 | 0.9
(院士津贴) | 10.49 | 12.47 | 否 | 0 |
傅成玉 | 原董事长、党组书记 | 2011年4月-2015年5月 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | 否 | 0 |
章建华 | 原党组成员 | 2005年2月-2016年7月 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 否 | 0 |
焦方正 | 原党组成员、副总经理 | 2014年7月-2018年6月 | 65.31 | 0 | 14.06 | 16.77 | 否 | 0 |
李春光 | 原党组成员、副总经理 | 2005年11月-2016年7月 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 否 | 0 |
王志刚 | 原党组成员 | 2005年2月-2017年5月 | 27.23 | 0 | 5.80 | 16.81 | 否 | 0 |
徐 槟 | 原党组成员、党组纪检组组长 | 2011年5月-2016年12月 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 否 | 0 |
刘 运 | 原党组成员、总会计师 | 2009年2月-2016年11月 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 否 | 0 |
张海潮 | 原党组成员、副总经理 | 2014年7月-2017年5月 | 27.21 | 0 | 5.80 | 16.73 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露信息为我公司负责人2017年度全部应发税前薪酬(不含2017年发放的以往年度薪酬),按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)、(4)项由国务院国资委核定。
2.2015年度为中央企业负责人第四任期(2013年-2015年)经营业绩考核最后一年,根据国家有关规定,开始实施任期激励收入。
3.李云鹏在中国远洋海运集团有限公司(原任职单位)领取了2015年度任期激励收入。蒋亮平在中国华电集团有限公司(原任职单位)领取了2015年度任期激励收入。
4.本次披露信息按照国务院国资委经营业绩考核年度口径统计。
5.王志刚薪酬为本人担任集团公司党组成员期间按照国务院国资委经营业绩考核年度口径统计。
?